ক্রমিক নং |
নাম |
কার্যকাল |
|
হতে |
পর্যন্ত |
||
01. |
জনাব মোঃ জাহিদুল ইসলাম ভূইয়া |
30-10-2006 | 12-07-2007 |
02. |
জনাব শেখ হামিম হাসান (অতিঃ দায়িত্ব) |
12-07-2007 | 29-07-2007 |
03. |
জনাব মোহাম্মদ কুদ্দুছ আলী সরকার |
29-07-2007 | 02-08-2007 |
04. |
জনাব শেখ হামিম হাসান (অতিঃ দায়িত্ব) |
02-08-2007 |
18-08-2007 |
05. |
জনাব মোহাম্মদ কুদ্দুছ আলী সরকার |
18-08-2007 |
03-04-2008 |
06. |
জনাব শেখ হামিম হাসান (অতিঃ দায়িত্ব) | 03-04-2008 | 20-04-2008 |
07. |
জনাব হুমায়ন কবির সরকার |
20-04-2008 | 03-01-2010 |
08. |
জনাব রেজওয়ানুর রহমান (অতিঃ দায়িত্ব) |
03-01-2010 |
11-01-2010 |
09. |
জনাব মোঃ শরীফুল ইসলাম |
11-01-2010 |
12-08-2012 |
10. |
বেগম ইসরাত জাহান (অতিঃ দায়িত্ব) |
12-08-2012 |
26-08-2012 |
11. |
জনাব হিল্লোল বিশ্বাস |
26-08-2012 |
04-02-2015 |
12 | মোহাম্মদ সামছুল হক | 04-02-2015 | 05-05-2015 |
13 | আশাফুর রহমান (অতিঃ দায়িত্ব) | 05-05-2015 | 20-05-2015 |
1৪ | হাসিনা ইসলাম | 20-05-2015 | |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS